Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como Presidente del Gobierno.
Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno.
Corrección de errores del Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces sustitutos para el año judicial 2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias y Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 10 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente para el servicio de don Manuel Pérez Echenique.
Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a la notaria de Madrid doña Isabel Griffo Navarro.
Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Barcelona don José Eloy Valencia Docasar.
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de octubre de 2015.
Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en Amposta, convocado por Resolución de 16 de octubre de 2015.
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Antonio Pico Valimaña.
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Sierra Caballero.
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Carrasco Páez.
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ruz Cámara.
Resolución de 18 de octubre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Concepción Rodríguez Parada.
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Verges Salas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid